-
제 40대 김종규
취임: 2002-07-01 이임: 2006-06-30 재직기간: 4년 -
제 39대 최규환
취임: 1998-07-01 이임: 2002-06-30 재직기간: 4년 -
제 38대 강수원
취임: 1995-07-01 이임: 1998-05-12 재직기간: 2년10개월 -
제 37대 경삼수
취임: 1995-01-01 이임: 1995-06-30 재직기간: 6개월 -
제 36대 이철규
취임: 1994-01-03 이임: 1994-12-31 재직기간: 1년 -
제 35대 강수원
취임: 1993-03-29 이임: 1994-01-02 재직기간: 10개월